Вопрос

Математика

Математика, Вычислите удобным способом (4-08-2019, 01:18)

Вычислите удобным способом:1)25*4*6;2)125*25*32;3)75*36;4)96*50 пожалуйста помогитескачать dle 12.1


Выберите вариант ответа:

Ответ от Nicola (Личный рейтинг438 130):
1) 25 *4*6=(25*4)*6=100*6=6002) 125*25*32=25*5*25*4*4*2=(25*4)*(25*4)*(5*2)=100*100*10=1000003) 75*36=3*25*4*9=(25*4)*(3*9)=100*27=27004) 96*50=48*(2*50)=48*100=4800

Чтобы оставить ответ на вопрос, необходимо зарегистрироваться или

Последние вопросы по предмету Математика

Математика

Математика, В книге 300 страниц (26-09-2019, 01:06)

В книге 300 страниц.Повесть занеимает 40 % всей книги.Сколько страниц

Математика

Математика, Подножие горы и её вершину связывают три тропы (26-09-2019, 01:06)

Подножие горы и её вершину связывают три тропы. сколько существует

Математика

Математика, В арифметической прогрессии ( аn ) найдите сумму шестнадцати первых членов (26-09-2019, 01:05)

В арифметической прогрессии ( аn ) найдите сумму шестнадцати первых